盖尔森基兴-沙尔克04足球俱乐部(德文:Futball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04,简称:FC Schalke 04),位于德国西部北莱茵-威斯特***州盖尔森基兴市沙尔克地区,是德国和欧洲足坛的传统劲旅。
球队成立于1904年5月4日,因为地处鲁尔工业区(鲁尔区)的盖尔森基兴曾是欧洲煤中心,所以球队绰号“煤矿工人(矿工)”,此外又被称为“皇室蓝”。主场为拥有55,000座位并曾创造129分贝呐喊声浪的傲赴沙尔克球场,现冠名为“费尔廷斯竞技场”。现在德国甲级足球联赛参赛。
沙尔克04足球俱乐部的历任教练:
姓名 执教时间
亨氏Ludewig ? 1925.04.03-1927
古斯塔夫·维塞尔 ?1928.05.25-1929库尔特·奥托 ?1929.08.11-1930
八月索博特卡 ? 1930-1931
汉斯Sauerwein ? 1931.08.01-1932.07.01
库尔特·奥托 ?1932.07.20-1933
汉斯·施密特 ? 1933.08.15-1938.07.07
奥托·费斯特 ? 1938.10.26-1942
恩斯特Kuzorra ? 1946.12.01-1947
威利舍费尔 ? 1947.11.04-1948
西奥Langl ? 1948年
Ferdl Swatosch ? 1948.12.01-1949
弗里茨Szepan ? 1949.08.31-1954
EDI Fruhwirth泉 ?1954-1959.05.31
Nandor伦吉尔 ?1959-1960
格奥尔格Gawliczek ? 1960-1964.04.25
弗里茨·兰纳 ?1964.04.26-1967.06.30
卡尔 - 海因茨·Marotzke ? 1967.07.01-1967.11.13
君特·布洛克尔 ? 1967.11.18-1968.11.17
鲁迪村好 ? 1968.11.22-10.09.07
斯洛博丹·Cendic ?10.09.08-11.06.30
伊维霍瓦特 ? 11.07.01-15.06.30
最大默克尔 ? 15.07.01-16.03.09
弗里德尔劳施 ? 16.03.10-17.12.20
乌利Maslo ? 17.12.21-18.05.24
伊维霍瓦特 ? 18.07.01-19.03.17
久洛洛伦特 ? 19.03.19-19.12.04
迪尔·施瓦格 ? 19.12.05-1980.04.20
Fahrudin Jusufi ? 1980.04.21-1981.05.26
鲁迪Assauer /亨氏讲话潘宁 ? 1981.05.27-1981.06.30
齐格弗里德举行 ?1981.07.01-1983.01.20
鲁迪Assauer ?1983.01.21-1983.01.23
于尔根德曼 ?1983.01.24-1983.06.30
Diethelm Ferner ? 1983.07.01-1986.06.30
罗尔夫羊圈 ?1986.07.01-1987.12.07
霍斯特·弗兰兹 ?1988.01.01-1988.09.18
Diethelm Ferner ? 1988.09.18-1989.04.06
赫尔穆特Kremers ?1989.04.07-1989.04.10
彼得Neururer ? 1989.04.11-1990.11.13
克劳斯·菲舍尔/赫尔穆特Kremers ? 1990.11.14-1991.01.15
亚历山大·里斯蒂奇 ? 1991.01.16-1992.04.29
克劳斯·菲舍尔 ? 1992.04.30-1992.06.30
乌Lattek ? 1992.07.01-1993.01.17
赫尔穆特·舒尔特 ?1993.01.18-1930.10.09
约尔格·伯杰 ? 1993.10.12-1996.10.03
休伯特新 ? 1996.10.04-1996.10.07
Huub史蒂文斯 1996.10.08-2002.06.30
弗兰克Neubarth 2002.07.01-2003.03.26
马克·威尔莫特 ? 2003.03.26-2003.06.24
海因克斯 2003.06 25-2004.09.15
埃迪Achterberg 2004.09.15-2004.09.28
拉尔夫·朗尼克 2004.09.28-2005.12.12
奥利弗·雷克 ? 2005.12.12-2006.01.04
米尔科·斯洛姆卡 ? 2006.01.04-2008.04.13
迈克Büskens/尤里·穆德 2008.04.14-2008.06.30
弗雷德·吕滕 2008.07.01-2009.03.26
迈克Büskens/尤里·穆德/奥利弗·雷克 2009.03.27-2009.06.21
马加特 2009.06.21-2011.03.16
塞波Eichkorn 2011.03.17-2011.03.20
拉尔夫·朗尼克 2011.03.21-2011.09.22
塞波Eichkorn 2011.09.23-2011.09.26
Huub史蒂文斯 2011.09.27-2012.12.16
神帅·凯勒 2012.02.16-至今